Lima, João Maria de Almeida. 1859-1930
Nível
Registo de autoridade
Código
JMAL
Forma autorizada de nome
Lima, João Maria de Almeida. 1859-1930
Datas de existência
1859-11-15
a
1930-12-23
História administrativa/biográfica/familiar
João Maria de Almeida Lima nasceu em Lisboa, a 15 de novembro de 1859, e faleceu a 23 de dezembro de 1930. Frequentou Liceu Nacional de Lisboa (1871), a Escola Politécnica (1876) e prosseguiu o curso de Artilharia na Escola do Exército (1879), chegando à categoria de General (1916), e Doutor pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (1916). Foi demonstrador de Física na Escola Politécnica (1897) e, mais tarde, lente (1899); diretor do Observatório Meteorológico do Infante D. Luís, tendo sido nomeado seu diretor (1910); lente de Ciências Físico-Químicas na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (1911), atingido a categoria de Professor Catedrático (1926) e, mais tarde, foi nomeador reitor da Universidade de Lisboa (1913; 1914-1916; 1923-1924); no seu percurso político, exerceu funções enquanto Ministro do Fomento (1914), tendo sido exonerado no mesmo ano.Ao longo da sua vida, João Maria de Almeida Lima pertenceria à Sociedade de Geografia de Lisboa, ao Instituto de Coimbra e à Sociedade de Ciências Naturais.Na Academia das Ciências de Lisboa foi eleito sócio correspondente da Classe de Ciências a 5 de julho de 1894, passando à categoria de efetivo a 21 de dezembro de 1899. Exerceu os cargos de Vice-Secretário da Classe de Ciências (1903; 1911); Vice-Presidente da Classe de Ciências (1912-1914; 1919-1920); Vice-Presidente (1915; 1921); e Presidente (1916; 1922).
Notas de arquivista
Descrição elaborada por Joana SoaresA fonte utilizada para a História administrativa/biográfica/familiar foi: FERREIRA, Herculano Amorim - A 5.ª Cadeira e os seus Professores (Física Experimental e Matemática). Lisboa: Faculdade de Ciências de Lisboa, 1937. p. 49-56.
Relações com registos de autoridade
Relações com registos de descrição