Paiva, Vicente Ferrer Neto de. 1798-1886
Nível
Registo de autoridade
Código
VFNP
Forma autorizada de nome
Paiva, Vicente Ferrer Neto de. 1798-1886
Datas de existência
1798-06-27
a
1886-01-11
História administrativa/biográfica/familiar
Vicente Ferrer Neto de Paiva nasceu a 27 de junho de 1798, na Lousã, e faleceu a 11 de janeiro de 1886. Doutor em Cânones pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1821), foi Lente catedrático na mesma instituição (1834) e reitor da Universidade (1863); deputado às Cortes em várias legislaturas (1838-1840; 1840-1842; 1858), Ministro da Justiça (1857; 1858-1859) e Par do Reino (1862), retirando-se da vida política a partir de 1870.Ao longo da sua vida pertenceria ao Instituto de Coimbra e à Academia das Ciências de Lisboa.Na Academia das Ciências de Lisboa foi eleito sócio correspondente da Classe de Ciências Morais, Políticas e Belas Letras a 19 de fevereiro de 1840, passando às categorias de livre, a 31 de janeiro de 1844, e de efetivo, a 5 de janeiro de 1857.
Notas de arquivista
Descrição elaborada por Maria Beatriz MerêncioA fonte utilizada para a História administrativa/biográfica/familiar foi:SILVA, Inocêncio Francisco - Diccionario Bibliographico Portuguez. Tomo VII; XIX. Lisboa: Imprensa Nacional, 1862; 1908. p. 424-425; p. 330-333.
Relações com registos de autoridade
Relações com registos de autoridade
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Sócio correspondente: 1840-02-19; sócio livre: 1844-01-31; sócio efetivo: 1857-01-05. Classe de Ciências Morais, Políticas e Belas Letras; 2ª secção: Ciências Morais e Jurisprudência
|
ACL
|
Associativa - Sócio(a)
|
1840-02-19/1886-01-11
|
Relações com registos de descrição