Paiva, José da Cunha Navarro de. 1828-1924
Nível
Registo de autoridade
Código
JCNP
Forma autorizada de nome
Paiva, José da Cunha Navarro de. 1828-1924
Datas de existência
1828-08-04
a
1924-02-24
História administrativa/biográfica/familiar
José da Cunha Navarro de Paiva nasceu no Fundão a 4 de agosto de 1828 e faleceu a 24 de fevereiro de 1924. Formou-se como bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra e exerceu diversas funções judiciai, tendo sido: procurador régio da Relação dos Açores, procurador régio da relação do Porto, delegado do procurador régio na comarca da Covilhã, juiz de direito da Comarca de Torres Novas, adjunto ao juiz relator de Tribunal Superior de Guerra e Marinha, juiz-conselheiro e conselheiro de sua majestade. Deixou legado testamentário destinado à fundação de uma instituição para a reeducação de menores delinquentes do qual resultou a criação do então “Instituto Dr. Navarro de Paiva”, destinado a menores delinquentes portadores de deficiência mental, hoje Centro Educativo Navarro de Paiva.Foi par do reino, eleito em 1888, sócio do Instituto de Coimbra e sócio correspondente da Associação dos Advogados de Lisboa.Na Academia das Ciências de Lisboa foi eleito sócio correspondente da Classe de Ciências Morais, Políticas e Belas Letras a 6 de março de 1884 e sócio efetivo a 14 de abril de 1921.
Notas de arquivista
Descrição elaborada por José RochaFontes utilizadas para a História administrativa/biográfica/familiar:Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças - Direcção-Geral dos Impostos [Em linha]. Cód. ref.ª.: PT/ACMF/DGCI/LIS/LIS3C/IS/00308. [Consult. 23 Fev. 2024]. Disponível em WWW:<URL:https://purl.sgmf.pt/689559 >Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Paróquia de Fundão[Em linha]. Registo de Batismos, cód. ref.ª PT/TT/PRQ/PFND18/001/B10, f. 2. [Consult. 23 Fev. 2024]. Disponível em WWW:<URL:https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4805804 >SILVA, Inocêncio Francisco da - Diccionario bibliographico portuguez…. Vol. XII. Lisboa: Imprensa Nacional, 1884, p. 289.SIPA, Sistema de Informação para o Património Português - Instituto Navarro de Paiva / Centro Educativo Navarro de Paiva [Em linha]. [Consult. 23 Fev. 2024]. Disponível em WWW:<URL:http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=7776 >
Relações com registos de autoridade
Relações com registos de autoridade
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Sócio correspondente: 1884-03-06; sócio efetivo: 1921-04-14. Classe de Ciências Morais, Políticas e Belas Letras
|
ACL
|
Associativa - Sócio(a)
|
1884-03-06/1924-02-24
|
Relações com registos de descrição