Barros, Henrique da Gama. 1833-1925
Nível
Registo de autoridade
Código
HGB
Forma autorizada de nome
Barros, Henrique da Gama. 1833-1925
Datas de existência
1833-08-23
a
1925-08-29
História administrativa/biográfica/familiar
Henrique da Gama Barros nasceu em Lisboa a 23 de agosto de 1833 e faleceu em Lisboa a 29 de agosto de 1925. Formou-se em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1854). Foi Jurista, magistrado, político e historiador. Exerceu funções públicas como administrador do concelho de Sintra, secretário-geral e governador civil do Distrito de Lisboa, vogal do Supremo Tribunal Administrativo e juiz conselheiro e presidente do Tribunal de Contas e Par do Reino.Destacou-se como historiador do Direito e da Sociedade, publicando a obra de referência “História da Administração Pública em Portugal nos séculos XII a XV”. Foi membro do Instituto de Coimbra Real e da Academia de História de Madrid.Na Academia das Ciências de Lisboa foi eleito sócio correspondente da classe de Ciências Morais, Políticas e Belas Letras a 8 de abril de 1886, sócio efetivo a 6 de abril de 1893, sócio de mérito a 4 de fevereiro de 1915 e sócio emérito a 26 de fevereiro de 1920. Desempenhou funções de vice-secretário da segunda classe (eleito em 1898, 1902, 1908, 1913 e 1914), vogal do Conselho Administrativo (eleito em 1899) e vice-presidente (eleito em 1900).
Notas de arquivista
Descrição elaborada por José Rocha Fontes utilizadas para a História administrativa/biográfica/familiar:Dicionário de Historiadores Portugueses: da Academia Real das Ciências ao final do Estado Novo [Em linha]. Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa; Biblioteca Nacional de Portugal, 2016. [Consult. 27 Mar. 2024]. Disponível em WWW:<URL: https://dichp.bnportugal.gov.pt/imagens/gama_barros.pdf > ISBN 978-972-565-595-5.PORTO EDITORA – Henrique da Gama Barros na Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora. [Consult. 28 Mar. 2024]. Disponível em WWW:<https://www.infopedia.pt/$henrique-da-gama-barros >
Relações com registos de autoridade
Relações com registos de autoridade
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Sócio correspondente: 1886-04-08; sócio efetivo: 1893-04-06; sócio de mérito: 1915-02-04; sócio emérito: 1920-02-26. Classe de Ciências Morais, Políticas e Belas Letras
|
ACL
|
Associativa - Sócio(a)
|
1886-04-08/1925-08-29
|
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Vice-secretário da segunda classe (eleito em 1898, 1902, 1908, 1913 e 1914), vogal do Conselho Administrativo (eleito em 1899) e vice-presidente (eleito em 1900).
|
ACL
|
Hierárquica - Subordinação
|
1898-12-01/1915
|
Relações com registos de descrição