Silva, Gaspar Pereira da. 1801-1870
Nível
Registo de autoridade
Código
GPS
Forma autorizada de nome
Silva, Gaspar Pereira da. 1801-1870
Datas de existência
1801
a
1870-11-13
História administrativa/biográfica/familiar
Gaspar Pereira da Silva foi Juiz do Tribunal Comercial de primeira instância; Juiz da Relação de Lisboa; Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça.Na Academia das Ciências de Lisboa foi eleito sócio efetivo da classe de Ciências Morais, Políticas e Belas Letras (2.ª secção: Ciências Morais e Jurisprudência) a 16 de fevereiro de 1852, omitido de Académico a 25 de janeiro de 1854, reeleito sócio efetivo a 23 de dezembro de 1857 e sócio emérito a 11 de fevereiro de 1869. Foi eleito membro do Conselho Administrativo da Academia a 1 de março de 1852.
Relações com registos de autoridade
Relações com registos de autoridade
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Sócio efetivo: 1852-02-16; omitido de Académico: 1853-01-25; reeleito sócio efetivo: 1857-12-23; sócio emérito: 1869-02-11. Classe de Ciências Morais, Políticas e Belas Letras; 2.ª secção: Ciências Morais e Jurisprudência
|
ACL
|
Associativa - Sócio(a)
|
1852-02-16/1870-11-13
|
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Membro do Conselho Administrativo da Academia (1852)
|
ACL
|
Hierárquica - Subordinação
|
1852-03-01
|
Relações com registos de descrição