Coutinho, José Eduardo de Magalhães. 1815-1895
Nível
Registo de autoridade
Código
JEMC
Forma autorizada de nome
Coutinho, José Eduardo de Magalhães. 1815-1895
Datas de existência
1815-10-24
a
1895-01-13
História administrativa/biográfica/familiar
José Eduardo de Magalhães Coutinho foi Lente do 5º ano (Postos) da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa; membro da Sociedade Médica de Lisboa; do Conselho de Sua Majestade; comendador da ordem de Cristo, primeiro médico da real câmara, conselheiro, diretor da Biblioteca Real da Ajuda, membro do Conselho Superior de Instrução Publica, deputado, sócio da Sociedade das Ciências Médicas, de que foi presidente; Diretor Geral da Instrução Pública.Na Academia das Ciências de Lisboa foi eleito sócio efetivo da classe de Ciências Matemáticas, Físicas e Naturais (4.ª secção: Ciências Médicas) a 19 de fevereiro de 1852. Foi eleito vice-secretário da Classe e membro do Conselho Administrativo da Academia a 1 de março de 1852.Não deve confundir-se com António Xavier (de Magalhães) Pereira Coutinho, também membro da Academia das Ciências de Lisboa, admitido a 5 de junho de 1885 e admitido à categoria de efetivo na mesma sessão de 30 de novembro de 1893 em que José Eduardo de Magalhães Coutinho passou a emérito.
Relações com registos de autoridade
Relações com registos de autoridade
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Sócio efetivo: 1852-02-19; sócio emérito: 1893-11-30. Classe de Ciências Matemáticas, Físicas e Naturais; 4.ª secção: Ciências Médicas
|
ACL
|
Associativa - Sócio(a)
|
1852-02-19/1895-01-13
|
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Vice-secretário da classe de Ciências Matemáticas, Físicas e Naturais e membro do Conselho Administrativo (1852)
|
ACL
|
Hierárquica - Subordinação
|
1852-03-01
|
Relações com registos de descrição