Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves. 1840-1914
Nível
Registo de autoridade
Código
ARGV
Forma autorizada de nome
Viana, Aniceto dos Reis Gonçalves. 1840-1914
Outras formas de nome
Gonçalves Viana
Datas de existência
1840-01-06
a
1914-09-13
História administrativa/biográfica/familiar
Aniceto dos Reis Gonçalves Viana nasceu em Lisboa a 6 de janeiro de 1840 e faleceu na mesma cidade a 13 de setembro de 1914. Foi filólogo, linguista e lexicógrafo, especialista em fonologia.Devido à morte de seu pai e de seu irmão mais velho, em 1857, teve de interromper os estudos e empregar-se na Alfândega de Lisboa, na qual se manteve durante a sua vida ativa. Como autodidata, dedicou-se à filologia, sobretudo como foneticista, e também na área da lexicologia. Estudou e aprendeu diversas línguas. Em 1900, fez parte da comissão para revisão da nomenclatura geográfica portuguesa. Em 1911 foi membro da Comissão de reforma ortográfica. Na Academia das Ciências de Lisboa foi eleito sócio correspondente da classe de Ciências Morais, Políticas e Belas Letras a 16 de março de 1893 e sócio efetivo a 11 de janeiro de 1912, tendo integrado a 3.ª secção: Ciências Económico-Administrativas. A lista de presenças a sessões que se conserva no seu processo de sócio evidencia a sua grande assiduidade às sessões da Academia.Foi enterrado num coval do cemitério de Benfica, tendo sido entre 1917 e 1919 feitas diligências para a sua trasladação para jazigo próprio no Cemitério do Alto de São João.
Notas de arquivista
Descrição elaborada por José Rocha Fontes utilizadas para a História administrativa/biográfica/familiar:ACL - Sócios da Academia Real das Ciências: Sócios Honorários, Sócios Eméritos, Sócios de Mérito, Socios Efetivos, Socios Correspondentes, Associados Provinciais, Sócios Correspondentes Estrangeiros, Vice-Presidentes da Academia e Secretários Gerais, Presidentes da Academia e Vice-Secretario Geral. Cota: Livro de Secretaria 13B, f. 43.INSTITUTO CAMÕES – História da Língua Portuguesa em linha [Em linha]. Aniceto dos Reis Gonçalves Viana [Consult. 3 Mai. 2024]. Disponível em WWW:<URL:http://cvc.instituto-camoes.pt/hlp/biografias/gviana.html >
Relações com registos de autoridade
Relações com registos de autoridade
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Sócio correspondente: 1893-03-16; sócio efetivo: 1912-01-11. Classe de Ciências Morais, Políticas e Belas Letras; 3.ª secção: Ciências Económico-Administrativas
|
ACL
|
Associativa - Sócio(a)
|
1893-03-16/1914-09-13
|
Relações com registos de descrição