Lopes, João Baptista da Silva. 1781-1850
Nível
Registo de autoridade
Código
JBSL
Forma autorizada de nome
Lopes, João Baptista da Silva. 1781-1850
Datas de existência
1781-11-28
a
1850-08-28
História administrativa/biográfica/familiar
João Baptista da Silva Lopes nasceu a 28 de novembro de 1781, em Lisboa, e faleceu a 28 de agosto de 1850. Jurista e liberal, até ser designado chefe da 1.ª Repartição do Arsenal do Exército (finais da década de 1830) e nomeado deputado às Cortes (legislaturas 1842 e 1848), foi sucessivamente perseguido pelas suas convicções políticas, emigrando em 1823 e sendo encarcerado na prisão de São Julião da Barra entre 24 de maio de 1828 e 24 de julho de 1833.Ao longo da sua vida pertenceria à Academia das Ciências de Turim, ao Instituto Geográfico do Rio de Janeiro e à Academia das Ciências de Lisboa.Na Academia das Ciências de Lisboa foi eleito sócio correspondente da classe de Ciências Morais, Políticas e Belas Letras a 22 de maio de 1839, passando à categoria de livre a 31 de abril de 1844.
Notas de arquivista
Descrição elaborada por Maria Beatriz MerêncioAs fontes utilizadas para a História administrativa/biográfica/familiar foram:SILVA, Inocêncio Francisco - Diccionario Bibliographico Portuguez. Tomo III; X. Lisboa: Imprensa Nacional, 1859; 1883. pp. 316-317; 186.
Relações com registos de autoridade
Relações com registos de autoridade
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Sócio correspondente: 1839-05-22; sócio livre: 1844-04-31. Classe de Classe de Ciências Morais, Políticas e Belas Letras
|
ACL
|
Associativa - Sócio(a)
|
1839-05-22/1850-08-28
|
Relações com registos de descrição