Berardo, José de Oliveira. 1805-1862
Nível
Registo de autoridade
Código
JOB
Forma autorizada de nome
Berardo, José de Oliveira. 1805-1862
Datas de existência
1805-06-03
a
1862-10-26
História administrativa/biográfica/familiar
José de Oliveira Berardo nasceu em Santos Evos (Viseu) a 3 de junho de 1805 e faleceu em Viseu a 26 de outubro de 1862. Dedicou-se ao ensino, tendo sido o primeiro Reitor do Liceu Nacional de Viseu. Desempenhou funções políticas em Viseu enquanto vereador municipal e administrador do concelho. Seguiu o percurso eclesiástico, já adulto, tendo sido cónego da Sé de Viseu.Foi membro de sociedades científicas, como a Pontifícia Academia de Arqueologia, em Roma.Na Academia das Ciências de Lisboa foi eleito associado provincial em sessão da classe de Ciências Morais, Políticas e Belas Letras de 24 de novembro de 1853, tendo passado a sócio correspondente dessa classe a 12 de fevereiro de 1857.
Notas de arquivista
Descrição elaborada por José RochaFontes utilizadas para a História administrativa/biográfica/familiar:ACL - Atas da segunda classe, Livro de Secretaria 21B, f. 28v., 34, 95.
Relações com registos de autoridade
Relações com registos de autoridade
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Associado provincial: 1853-11-24; sócio correspondente: 1857-02-12. Classe de Ciências Morais, Políticas e Belas Letras
|
ACL
|
Associativa - Sócio(a)
|
1853-11-24/1862-10-26
|
Relações com registos de descrição