Des Murs, Marc Athanase Parfait Oeillet. 1804-1894
Nível
Registo de autoridade
Código
MAPODM
Forma autorizada de nome
Des Murs, Marc Athanase Parfait Oeillet. 1804-1894
Outras formas de nome
Marc Oeillet des Murs; Marc Athanase Parfait Œillet des Murs
Datas de existência
1804-04-17
a
1894-02-25
História administrativa/biográfica/familiar
Marc Athanase Parfait Oeillet Des Murs nasceu em paris (França) a 17 de abril de 1804 e faleceu em Nogent-le-Rotrou (França) a 25 de fevereiro de 1894. Foi ornitólogo, político e historiador.Foi membro correspondente da Sociedade Zoológica de Londres.
Notas de arquivista
Descrição elaborada por José RochaFontes utilizadas para a História administrativa/biográfica/familiar:ACL - Sócios da Academia Real das Ciências: Sócios Honorários, Sócios Eméritos, Sócios de Mérito, Socios Efetivos, Socios Correspondentes, Associados Provinciais, Sócios Correspondentes Estrangeiros, Vice-Presidentes da Academia e Secretários Gerais, Presidentes da Academia e Vice-Secretario Geral. Cota: Livro de Secretaria 13B, f. 86.
Relações com registos de autoridade
Relações com registos de autoridade
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Sócio correspondente estrangeiro: 1861-02-21. Classe de Ciências Matemáticas, Físicas e Naturais
|
ACL
|
Associativa - Sócio(a)
|
1861-02-21/1894-02-25
|
Relações com registos de descrição