Ribeiro, José Silvestre. 1807-1891
Nível
Registo de autoridade
Código
JSR
Forma autorizada de nome
Ribeiro, José Silvestre. 1807-1891
Datas de existência
1807-12-31
a
1891-03-09
História administrativa/biográfica/familiar
José Silvestre Ribeiro nasceu em Idanha-a-Nova a 31 de dezembro de 1807 e faleceu em Lisboa a 9 de março de 1891. Foi político e historiador. Desempenhou diversas funções administrativas e cargos políticos, com destaque para: administrador geral de vários distritos, ministro da Justiça, deputado e par do Reino. Desempenhou relevante ação cívica, tendo sido fundador da Sociedade Protetora dos Animais. Enquanto historiador, é autor da obra de referência “História dos estabelecimentos científicos, literários e artísticos de Portugal nos sucessivos reinados da monarquia”.Foi agraciado como comendador da Ordem da Torre e Espada, cavaleiro da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, grã-cruz da Ordem de São Estanislau da Rússia e cavaleiro da Coroa de Carvalho dos Países Baixos.Na Academia das Ciências de Lisboa foi eleito sócio correspondente da classe de Morais, Políticas e Belas Letras a 1 de agosto de 1867, tendo passado a sócio efetivo a 24 de maio de 1877, integrando a 3.ª Secção (Ciências Económicas e Administrativas); passou a sócio emérito a 11 de maio de 1888.
Notas de arquivista
Descrição elaborada por José RochaFontes utilizadas para a História administrativa/biográfica/familiar:ACL - Sócios da Academia Real das Ciências: Sócios Honorários, Sócios Eméritos, Sócios de Mérito, Socios Efetivos, Socios Correspondentes, Associados Provinciais, Sócios Correspondentes Estrangeiros, Vice-Presidentes da Academia e Secretários Gerais, Presidentes da Academia e Vice-Secretario Geral. Cota: Livro de Secretaria 13B, f. 12, 23v., 40v.ACL - Atas da segunda classe, Livro de Secretaria 21B, f. 243DIAS, Eurico Gomes - RIBEIRO, José Silvestre. In Dicionário de Historiadores Portugueses: da Academia Real das Ciências ao final do Estado Novo [Em linha]. Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa; Biblioteca Nacional de Portugal, 2016. [Consult. 15 Jul. 2024]. Disponível em WWW:<URL:https://dichp.bnportugal.gov.pt/historiadores/historiadores_ribeiro_silvestre.htm >
Relações com registos de autoridade
Relações com registos de autoridade
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Sócio correspondente: 1867-08-01; sócio efetivo: 1877-05-24; sócio emérito: 1888-05-11. Classe de Ciências Morais, Políticas e Belas Letras; 3.ª Secção: Ciências Económicas e Administrativas
|
ACL
|
Associativa - Sócio(a)
|
1867-08-01/1891-03-09
|
Relações com registos de descrição