Monteiro, António Xavier de Sousa. 1829-1906
Nível
Registo de autoridade
Código
AXSM
Forma autorizada de nome
Monteiro, António Xavier de Sousa. 1829-1906
Datas de existência
1829-12-03
a
1906-07-01
História administrativa/biográfica/familiar
António Xavier de Sousa Monteiro nasceu em Lisboa a 3 de dezembro de 1829 e falece em Beja a 1 de julho de 1906. Formou-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, seguindo depois a carreira eclesiástica. Foi ordenado presbítero, pároco, cónego da sé de Coimbra e professor no seminário de Coimbra. A partir de 1883 foi o bispo de Beja.Foi sócio do Instituto de Coimbra, da Real Associação dos Arquitetos e Arqueólogos Civis Portugueses e da Real Academia de História de Madrid. Além disso, foi agraciado comendador da Real Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa.Na Academia das Ciências de Lisboa foi eleito associado provincial a 20 de outubro de 1870, passando a sócio correspondente da classe de Ciências Morais, Políticas e Belas Letras a 2 de junho de 1892.
Notas de arquivista
Descrição elaborada por José RochaFontes utilizadas para a História administrativa/biográfica/familiar:ACL - Sócios da Academia Real das Ciências: Sócios Honorários, Sócios Eméritos, Sócios de Mérito, Socios Efetivos, Socios Correspondentes, Associados Provinciais, Sócios Correspondentes Estrangeiros, Vice-Presidentes da Academia e Secretários Gerais, Presidentes da Academia e Vice-Secretario Geral. Cota: Livro de Secretaria 13B, f. 43, 68v.
Relações com registos de autoridade
Relações com registos de autoridade
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Associado provincial: 1870-10-20; sócio correspondente: 1892-06-02. Classe de Ciências Morais, Políticas e Belas Letras
|
ACL
|
Associativa - Sócio(a)
|
1870-10-20/1906-07-01
|
Relações com registos de descrição