Ferreira, Luís Feliciano Marrecas. 1851-1928
Nível
Registo de autoridade
Código
LFMF
Forma autorizada de nome
Ferreira, Luís Feliciano Marrecas. 1851-1928
Datas de existência
1851-07-01
a
1928-06-04
História administrativa/biográfica/familiar
Luís Feliciano Marrecas Ferreira nasceu em Évora a 1 de julho de 1851 e faleceu a 4 de junho de 1928. Formou-se em engenharia militar na Escola do Exército, tendo seguido a carreira militar no Exército. Especializado em Matemática, foi lente da Escola do Exército e do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa.Foi agraciado com o grau de oficial da Ordem de Santiago e com o grau de comendador da Ordem da Coroa de ItáliaNa Academia das Ciências de Lisboa foi eleito sócio correspondente da classe de Ciências Matemáticas, Físicas e Naturais a 1 de abril de 1880, passando a sócio efetivo a 13 de março de 1905, integrando a 1.ª secção (Ciências Matemáticas). Na Academia, foi eleito vogal do Conselho Administrativo a 16 de dezembro de 1909 e a 17 de dezembro de 1918, tendo sido, segundo uma anotação no seu processo, também eleito membro do mesmo Conselho Administrativo entre 1911 e 1914.
Notas de arquivista
Descrição elaborada por José RochaFontes utilizadas para a História administrativa/biográfica/familiar:ACL - Sócios da Academia Real das Ciências: Sócios Honorários, Sócios Eméritos, Sócios de Mérito, Socios Efetivos, Socios Correspondentes, Associados Provinciais, Sócios Correspondentes Estrangeiros, Vice-Presidentes da Academia e Secretários Gerais, Presidentes da Academia e Vice-Secretario Geral. Cota: Livro de Secretaria 13B, f. 24, 41v.ACL - Ata da sessão da Classe de Ciências de 1 de abril de 1880. Livro de Secretaria 37B, f. 184v.-185.SILVA, Inocêncio Francisco da - Diccionario bibliographico portuguez…. Vol. XVII. Lisboa: Imprensa Nacional, 1900, p. 16, 377.
Relações com registos de autoridade
Relações com registos de autoridade
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Sócio correspondente: 1880-04-01; sócio efetivo: 1905-03-16. Classe de Ciências Matemáticas, Físicas e Naturais; 1.ª secção: Ciências Matemáticas
|
ACL
|
Associativa - Sócio(a)
|
1880-04-01/1928-06-04
|
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Vogal do Conselho Administrativo, eleito em 1909, 1911, 1912, 1913, 1914 e 1918.
|
ACL
|
Hierárquica - Subordinação
|
1909/1918
|
Relações com registos de descrição