Ponte, António Tomás da Guarda Cabreira de Faria e Avelos Drago. 1868-1953
Nível
Registo de autoridade
Código
ATGCFADP
Forma autorizada de nome
Ponte, António Tomás da Guarda Cabreira de Faria e Avelos Drago. 1868-1953
Outras formas de nome
António Cabreira; Conde de Lagos (título)
Datas de existência
1868-10-30
a
1953-11-21
História administrativa/biográfica/familiar
António Tomás da Guarda Cabreira de Faria e Alvelos Drago da Ponte nasceu a 30 de outubro de 1868, em Tavira, e morreu a 21 de novembro de 1953, em Lisboa. Frequentou o Curso de Matemática na Escola Politécnica de Lisboa, tendo dedicado a sua vida ao seu estudo e à docência escolar.Ao longo da sua vida, pertenceria a outras instituições científicas estrangeiras e nacionais, como o Real Instituto de Lisboa (Instituto 19 de Setembro) e da Academia das Ciências de Portugal, entre as quais foi seu membro fundador.Na Academia das Ciências de Lisboa foi nomeado sócio correspondente da Secção de Matemática da Classe de Ciências a 18 de março de 1897, passando a sócio efetivo a 14 de dezembro de 1899, tendo sido expulso desta corporação por decisão da sua Classe, a 1 de março de 1904.
Notas de arquivista
Descrição elaborada por Joana SoaresA fonte utilizada para a História administrativa/biográfica/familiar foi:SILVA, Inocêncio Francisco - Diccionario Bibliographico Portuguez. Tomo XX. Lisboa: Imprensa Nacional, 1908. p. 180
Relações com registos de autoridade
Relações com registos de autoridade
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Sócio correspondente: 1897-03-18; sócio efetivo: 1899-12-14. Secção de Matemática. Classe de Ciências.
|
ACL
|
Associativa - Sócio(a)
|
1897-03-18/1904-03-01
|