Folque, Filipe de Sousa. 1800-1874
Nível
Registo de autoridade
Código
FSF
Forma autorizada de nome
Folque, Filipe de Sousa. 1800-1874
Datas de existência
1800-11-28
a
1874-12-27
História administrativa/biográfica/familiar
Filipe de Sousa Folque nasceu em Portalegre, a 28 de novembro de 1800, e faleceu em Lisboa, a 27 de dezembro de 1874. Frequentou o curso de Matemática na Universidade de Coimbra, obtendo o grau de Doutor, em 1826. A par da sua carreira militar, que cedo iniciou com a sua entrada para a Marinha (1817), passando, mais tarde, a integrar o Exército (1833), e da sua carreira política em duas legislaturas (1840-1842; 1860-1861), exerceu ainda funções de lente na Academia Real da Marinha e na Escola Politécnica de Lisboa. Criado o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, Folque passa a chefiar a Comissão Geodésica e Topográfica do Reino (1848-1852), posteriormente denominada Direcção-Geral dos Trabalhos Geodésicos, Topográficos, Hidrográficos e Geológicos do Reino, que dirigiu. Ao longo do seu percurso de trabalho e levantamento topográfico, assinala-se o envolvimento que teve na criação da Secção Fotográfica, que funcionou nas instalações da Academia das Ciências de Lisboa, assim como do Observatório Astronómico de Lisboa, de que foi impulsionador.Na Academia das Ciências de Lisboa foi eleito sócio correspondente a 9 de junho de 1831, passando à categoria de efetivo a 10 de novembro de 1834, da Secção de Ciências Matemáticas da Classe de Ciências.
Notas de arquivista
Descrição elaborada por Joana SoaresAs fontes utilizadas para a História administrativa/biográfica/familiar foram: CAROLINO, Luís Miguel - "Folque, Filipe de Sousa". In Dicionário Biográfico de Cientistas, Engenheiros e Médicos em Portugal. Lisboa: CIUHCT, 2022. [Consult. 6 Nov. 2023]. Disponível em WWW:<https://dicionario.ciuhct.org/folque-filipe-de-sousa/>.OSÓRIO, José Joaquim de Sousa Pereira; AIRES-BARROS, Luís - Elogio histórico do general Filipe Folque seguido de resposta ao elogio histórico do professor Filipe Folque proferido pelo professor José Pereira Osório. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 2019. https://doi.org/10.58164/vbwy-yy49 [Consult. 6 Nov. 2023]. Disponível em WWW:<http://hdl.handle.net/10400.26/45171>.
Relações com registos de autoridade
Relações com registos de autoridade
Academia das Ciências de Lisboa. 1779-
Sócio correspondente: 1831-06-09; efetivo: 1834-11-10. Secção de Ciências Matemáticas. Classe de Ciências
|
ACL
|
Associativa - Sócio(a)
|
1831-06-09/1874-12-27
|
Relações com registos de descrição